2007-08-20: Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2007 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihnen die Änderung der Schreibweise der Firma sowie die Sitzverlegung von Hennef nach Sankt Augustin beschlossen. Neue Firma: JobSystems GmbH. Weiterer Geschäftsführer: Langer, Ralf Erwin, Bad Honnef, *06.01.1961.
2008-02-25: Infolge Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Lau, Jürgen Herbert, Hennef, *30.04.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-04: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Langer, Ralf Erwin, Bad Honnef, *06.01.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Lau, Jürgen, Hennef, *30.04.1955.