2006-12-13: Offene Handelsgesellschaft. Jeder persönlich hafttende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftende Gesellschafter können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Persönlich haftender Gesellschafter: Kirchschlager, Dirk, Hamburg, *04.08.1976; Kirchschlager, Daniela, Hamburg, *07.10.1978, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-15: Nach Namensänderung nunmehr Persönlich haftender Gesellschafter: Wache, Daniela, geb. Kirchschlager, Hamburg, *07.10.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-04-26: Änderung zur Geschäftsanschrift: Reimerstwiete 11, 20457 Hamburg.
2018-01-25: Eingetreten Persönlich haftender Gesellschafter: Wache, Sebastian, Hamburg, *16.05.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.