2006-08-01: Prokura: Nicht mehr Prokurist: Vollmar, Wolfgang..
2007-09-21: Die Zweigniederlassung wurde verlegt. nunmehr: Joh.Heinrich Warncke,Gesellschaft mit beschränkter Haftung Zweigniederlassung Augsburg 86453 Dasing-Laimering.
2011-05-27: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Paulsen, Harald..
2020-11-12: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 86453 Dasing-Laimering ist aufgehoben.