2013-12-16: Bestellt als Geschäftsführer: Sabo, Tobias, Villingen-Schwenningen, *07.06.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Sabo, Tobias, Villingen-Schwenningen, *07.06.1978.
2014-12-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Sabo, Johann, Villingen-Schwenningen, *26.07.1945.
2015-06-17: Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist auf Euro umgestellt und auf 26.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 26.000,00 EUR.