2014-08-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Tombers, Hans Ulrich, Hennef, *06.07.1961. Einzelprokura: Tombers, Hans-Ulrich, Troisdorf, *06.07.1961.
2015-07-23: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gierlichsstraße 15, 53840 Troisdorf. Nach Änderung des Wohnortes und Streichung des Namenszusatzes nunmehr Geschäftsführer: Tombers, Hans, Much, *07.04.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-17: Geschäftsführer: Tombers, Hans-Ulrich, Troisdorf, *06.07.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Tombers, Hans-Ulrich, Much, *06.07.1961.