2012-02-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Warkentin, Jakob, Fulda, *04.08.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Warkentin, Johann, Kaufmann, Fulda, *04.12.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-09-13: Bestellt als Geschäftsführerin: Warkentin, Olga, Fulda, *11.09.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Warkentin, Johann, Kaufmann, Fulda, *04.12.1957. Einzelprokura: Kunze, Katharina, Fulda, *03.06.1959.
2013-01-10: Bestellt als Geschäftsführer: Warkentin, Johann, Kaufmann, Fulda, *04.12.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Warkentin, Olga, Fulda, *11.09.1963.
2013-05-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Warkentin, Johann, Fulda, *04.12.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Warkentin, Jakob, Fulda, *04.08.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-10-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Warkentin, Jakob, Fulda, *04.08.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Warkentin, Johann, Fulda, *04.12.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kunze, Katharina, Fulda, *03.06.1959. Einzelprokura: Warkentin, Jakob, Fulda, *04.08.1960.
2020-01-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Warkentin, Johann, Fulda, *04.12.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Warkentin, Rudolf, Eichenzell, *17.05.1997, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Warkentin, Rudolf, Eichenzell, *17.05.1997. Bestellt als Geschäftsführer: Warkentin, Jakob, Fulda, *04.08.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Warkentin, Jakob, Fulda, *04.08.1960.