2011-11-02: Bestellt: Geschäftsführer: Kraus, Ursula, Bad Tölz, *26.02.1935, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kraus, Johannes, Bad Tölz, *25.01.1971.
2014-09-17: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: An der Osterleite 30, 83646 Bad Tölz.