2017-09-05: Geschäftsanschrift: Untere Hauptstr. 50 a, 01768 Glashütte OT Dittersdorf. Bestellt: Geschäftsführer: Prowinsky, Mandy, Glashütte OT Dittersdorf, *18.10.1976; Prowinsky, Ilko, Glashütte OT Dittersdorf, *26.01.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kunath, Johannes, Glashütte/OT Dittersdorf, *25.08.1946.