2006-03-01: Geschäftsführer: Lübbering, Achim, Herzebrock-Clarholz, *07.11.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Lübbering, Johannes, Rheda-Wiedenbrück, *06.09.1941, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-09-12: Einzelprokura: Füchtenhans, Markus Bernhard, Herzebrock-Clarholz, *16.05.1972.
2013-12-10: Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Sonderrechte, Sonderpflichten) und § 9 (Gewinnverteilung) beschlossen.
2015-07-01: Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Lübbering, Johannes, Rheda-Wiedenbrück, *06.09.1941.
2016-06-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Lübbering, Johannes, Rheda-Wiedenbrück, *06.09.1941.
2017-07-17: Bestellt als Geschäftsführer: Tönnies, Tobias, Oelde, *30.07.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.