2007-04-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Harrington, David R., Beverly Place Wauwatosa, Wisconsin (USA), *01.09.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Coffie, Derek Clinton, Racine (USA), *16.01.1960.
2007-05-29: Sitz verlegt; nun: Wendelstein (Amtsgericht Nürnberg HRB 23465). Das Registerblatt ist geschlossen.