2008-07-31: Gegenstand: Die Vermittlung allgemeiner Speditions-, Möbelspeditions- und Frachtaufträge. Kapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsbefugt. Die Vertretungsberechtigten dürfen Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Geschäftsführer: 1. Müller, Meike, *07.01.1960, Husum Prokura: 1. Müller, Stefan, *25.02.1957, Husum; Einzelprokura. Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 27.06.2008 mit Änderung vom 17.07.2008..
2010-02-04: Geschäftsanschrift eingetragen..
2017-07-18: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Müller, Meike; Geschäftsführer: 2.
Müller, Evi, *12.03.1982, Husum; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Geschäftsanschrift von Amts wegen berichtigt.