2010-07-16: Geschäftsanschrift:; Haferwende 45, 28357 Bremen; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.07.2010 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden..
2019-04-29: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Hilker, Klaus, *05.05.1940, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten
2020-06-23: Geschäftsanschrift: Auf der Höhe 6, 28357 Bremen