2006-11-15: Geschäftsführer:; Jarzyk, Béla, *11.12.1964, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2008-04-09: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Jarzyk, Béla Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.03.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4(Vertretung, Geschäftsführung)..
2021-10-21: Geschäftsführer: 4.
Haslob, Fabian, *14.08.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Geschäftsführer: 5.
Jansen, Martina, *06.12.1964, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 6 , 13 (Gewinnverwendung), 15 (Verfügung über Geschäftsanteile) und 20 (Abfindung).