2010-02-01: Bestellt als Geschäftsführer: Sauerhöfer, Michael, Frankfurt am Main, *27.06.1961.
2013-06-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Engelstädter, Jutta, Frankfurt am Main, *13.05.1963.
2019-01-07: Allgemeine Vertretungsregelung systembedingt geändert, nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Engelstädter, Jutta, Frankfurt am Main, *13.05.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Leber, Bernhard, Kaufmann, Frankfurt am Main, *12.02.1945. Prokura erloschen: Engelstädter, Jutta, Frankfurt am Main, *13.05.1963.
2020-06-15: Geändert, nun: Geschäftsführer: Sauerhöfer, Michael, Frankfurt am Main, *27.06.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.