2009-12-08: Neue Geschäftsanschrift: Unterer Auenweg 3, 88299 Leutkirch im Allgäu. Bestellt als Geschäftsführer: Mösle, Erich, Leutkirch im Allgäu, *01.04.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-06-11: Einzelprokura: Mösle, Michaela, Leutkirch im Allgäu, *23.03.1985.
2021-03-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Mösle, Josef, Leutkirch im Allgäu, *26.12.1954.