2008-09-24: Bestellt: Geschäftsführer: Mühlbauer, Markus, Landau a.d. Isar, *31.10.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-10-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mühlbauer, Josef jun., Heizungsbaumeister, Landau a.d. Isar; Mühlbauer, Markus, Landau a.d. Isar, *31.10.1975. Bestellt: Geschäftsführer: Poppel, Matthias, Moosinning, *03.01.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Poppel, Matthias, Moosinning, *03.01.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Winter, Guido, Aham, *11.01.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-05-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Emonts, Volker, Krefeld, *14.06.1965. Bestellt: Geschäftsführer: Mühlbauer, Markus, Landau a.d.Isar, *31.10.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.