2006-06-30: Nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Weiss, Michael, Rheinberg, *26.09.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Weiss, Michael, Rheinberg, *26.09.1969.
2008-12-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Scherkl, Josef, Moers, *18.06.1932. Bestellt als Geschäftsführer: Scherkl, Edgar, Moers, *18.07.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsanschrift: Im Meerfeld 91, 47445 Moers.