2007-08-24: Geändert, weiterhin Geschäftsführer: Stein, Josef, Morbach-Wederath, *26.03.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-02-01: Änderung der Geschäftsanschrift: Peter-von-Wederath-Weg 2, 54497 Morbach-Wederath. Nicht mehr Geschäftsführer: Stein, Andreas, Morbach-Wederath, *13.08.1976.
2014-07-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Stein, Josef, Morbach-Wederath, *26.03.1949.
2014-08-05: Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2014 hat beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Geschäftsanteile) zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.