2010-08-30: Bestellt als Geschäftsführer: Woltering, Frank, Geeste-Dalum, *01.06.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Woltering, Josef, Kaufmann, Geeste 1.
2015-12-14: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Jahresabschluß, Gewinnverwendung) beschlossen.
2020-06-30: Die Gesellschafterversammlung hat am 17.06.2020 beschlossen, das Stammkapital (DEM 75.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 38.346,90 um EUR 1.653,10 auf EUR 40.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Die Gesellschafterversammlung hat zudem die Änderung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Beginn und Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), 5 (Geschäftsführung), 6 (Verpflichtung zur Geschäftsführung, Wettbewerbsverbot), 7 (Gesellschafterversammlungen), 8 (Gesellschafterbeschlüsse), 10 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung), 15 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 17 (Einziehungsvergütung) und 19 (Bekanntmachungen) beschlossen. 40.000,00 EUR.