2011-08-25: Geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Stiftung mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen und mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hans-Jürgen, Strey, Strullendorf, *27.08.1951.
2015-04-30: An die Stelle des bisherigen Stiftungsstatuts ist getreten: Stiftungsstatut vom 20.02.2015. Gegenstand geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: Angemessene und sozial vertretbare Verbesserung der Wohnungsversorgung, insbesondere für Familien, vor allem in der Erzdiözese Bamberg.
2015-06-19: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Deinzer, Klemens, Bischberg, *21.02.1961; Dr. Pfeuffer, Wolfgang, Bamberg, *09.01.1956; Zingler, Reinhard, Bamberg, *03.10.1954, jeweils einzelvertretungsberechtigt.