2008-02-21: Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2007 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen Erhöhung um 870,81 EUR auf 52.000,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrags beschlossen. Neues Stammkapital: 52.000,00 EUR.
2011-01-20: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2010 hat die Änderung des § 4 (Stimmrecht) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Borsbergstr. 10, 01328 Dresden. Einzelprokura: Schulz, Uta, Dresden OT Cunnersdorf, *21.04.1972.
2012-07-19: Bestellt: Geschäftsführer: Schulz, Uta, Dresden, *21.04.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wange, Ulrich, Elektromechaniker-Meister, Weißig. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wange, Joachim, Dresden, *21.05.1968. Prokura erloschen: Schulz, Uta, Dresden OT Cunnersdorf, *21.04.1972.