2014-08-05: Prokura erloschen: Pfeiffer, Stefan Karl, Mainz, *21.05.1965.
2015-04-10: Bestellt als Geschäftsführer: Jost, Philipp Tobias, Ingelheim am Rhein, *14.07.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-09-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Jost, Johannes, Bingen am Rhein, *14.09.1956.