2005-09-28: Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2005 hat die Umstellung auf Euro, die Erhöhung des Stammkapitals um 85,41 EUR auf 25.650,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. In den §§ 6, 11 und 13 wurden die DM - Beträge in Euro - Beträge umgestellt und die Satzung angepasst. Bestellt: Geschäftsführer: Schick, Sabine, Burg, *31.12.1954, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.
2020-02-13: Bestellt: Geschäftsführer: Arndt, Stefanie, Magdeburg, *20.11.1986, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schick, Sabine, Burg OT Parchau, *31.12.1954.