2013-04-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Franzmann, Dieter, Wickenrodt, *02.11.1956; Kühn, Thomas, Kirschweiler, *24.07.1963; Schummel, Markus, Idar-Oberstein, *18.10.1965.
2017-06-19: Bestellt als Geschäftsführer: Bruno, Francesco, Hildesheim, *08.06.1969.
2017-12-29: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und insbesondere die Änderung in § 5 (Vertretung, Geschäftsführung, Zustimmungspflichtige Geschäfte) beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Haupt GmbH & Co. KG mit Sitz in Idar-Oberstein im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten vorzunehmen.