2018-12-04: Bestellt als Geschäftsführer: Schulz, Michael Hans Wilhelm, Schlangenbad, *03.02.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Jung, Dieter, Mainz, *26.02.1950; Kern, Felix, Bonn, *10.02.1959.
2019-03-28: Änderung der Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 36, 55129 Mainz.