2009-02-16: Neue Geschäftsanschrift: In der Wart 6, 74388 Talheim.
2013-03-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Jung, Rolf Niklas, Ilsfeld, *12.07.1939. Bestellt als Geschäftsführer: Jung, Christian Rolf, Talheim, *20.07.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.