2005-03-01: Bestellt als Geschäftsführer: Jung, Daniel, Düsseldorf, *26.11.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-03-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Kuhn, Vera, Düsseldorf, *14.08.1965.
2008-01-22: Stammkapital nach Berichtigung von Amts wegen: DEM 100.000,00.
2009-06-16: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.04.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 70,81 auf EUR 51.200,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 entsprechend zu ändern.
2009-11-17: Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Geschäftsanschrift: Schanzenstr. 20a, 40549 Düsseldorf. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Werbekonzeptionen und Werbemitteln jeder Art, die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Public-Relations-Maßnahmen, ferner die Herstellung, der Vertrieb und die Vermarktung von Getränken und Brauereierzeugnissen unter Nutzung aller derzeit möglichen und künftig erreichbaren Herstellungs- und Verbreitungstechniken und -medien.
2013-06-04: Bestellt als Geschäftsführer: Jung, Peter, Meerbusch, *07.06.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2015-09-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Korff, Stefan, Meerbusch, *09.08.1967.
2018-03-12: Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Jung, Peter, Meerbusch, *07.06.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Jung, Daniel, Düsseldorf, *26.11.1977.
2019-06-25: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weingartz, Gisa, Meerbusch, *13.04.1968.
2020-08-26: Prokura erloschen: Weingartz, Gisa, Meerbusch, *13.04.1968.