2010-09-24: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Denzer, Jörg, Langweiler, *30.01.1974. Geschäftsanschrift: Am Mühlengarten 10, 66292 Riegelsberg.
2011-02-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Huschka, Michael, Boppard, *22.11.1969.
2014-06-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sorger, Marco, Kettig, *17.09.1976. Einzelprokura: Jungbluth, Sabine, Andernach, *28.05.1962.
2016-12-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Jungbluth, Alfred sen., Andernach, *03.06.1958. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Jungbluth, Alfred jun., Andernach, *03.06.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Marti, Roger, Neunkirchen, *24.07.1968.
2021-06-02: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Denzer, Jörg, Langweiler, *30.01.1974; Huschka, Michael, Boppard, *22.11.1969; Sorger, Marco, Kettig, *17.09.1976.
2021-09-24: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wilhelm, Axel, Heusweiler, *08.04.1967.