2019-08-30: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.08.2019 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2019-11-19: Geschäftsführer: 3.
Krasel, Michael, *06.09.1979, Geltendorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 1: Vertretungsmacht geändert, nunmehr: Geschäftsführer: Gründel, Jürgen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Änderung zu Nr. 2: Vertretungsmacht geändert; nunmehr: Geschäftsführer: Scharnowski, Werner; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2020-07-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Gründel, Jürgen
2020-07-24: Geschäftsführer: 4.
Jakobs, Karl-Hans, *10.08.1956, Bad Homburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2022-05-09: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Mariendorfer Damm 292 - 298, 12107 Berlin