2012-10-16: Geschäftsführer:; 3. Stock, Lilli, *17.09.1984, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2013-06-12: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Junge, Matthias.
2018-04-09: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Stock, Joachim
2019-01-28: Geschäftsführer: 4.
Stock, Johann, *14.09.1987, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen