2012-03-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Taube, Sven, Rheine, *17.02.1986.
2013-08-02: Bestellt als Geschäftsführer: Hungeling, Christoph, Rheine, *14.01.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-13: Die Gesellschafterversammlung hat am 10.07.2014 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 4.435,41 auf EUR 30.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. 30.000,00 EUR.