2015-01-16: Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Neckargemünd. Änderung der Geschäftsanschrift: In der Oberen Haide 5, 69151 Neckargemünd.
2018-08-08: Bestellt als Geschäftsführer: Mekali, Aristea, Heidelberg, *10.03.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sölter, Thomas, Heidelberg, *16.10.1957.
2018-09-30: Änderung der Geschäftsanschrift: Weiherstraße 13, 65239 Hochheim am Main. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Mekali, Aristea, Hochheim am Main, *10.03.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.