2006-09-06: Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Aachen nach Würselen beschlossen.
2009-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Veräußerung, Belastung von Geschäftsanteilen) beschlossen. Ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Elchenrather Weide 20, 52146 Würselen.
2018-07-02: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Geändert, nunmehr: Liquidator: Käfer, Thomas, Würselen, *28.04.1966.
2021-06-15: Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.