2016-08-04: Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: An den Höfen 1, 95189 Köditz. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Zuber, Werner, Köditz, *09.02.1954, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-05: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Zuber, Werner, Köditz, *09.02.1954. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Zuber, Jörg, Köditz, *22.09.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.