2012-05-29: Sitz: Britz; Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer:; Kämpfe, Ulrich, *31.12.1967, Schorfheide; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.05.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma und Sitz, Dauer , Geschäftsjahr).
2019-05-14: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kämpfe, Ulrich; Geschäftsführer: 2.
Granget, Anton, *15.10.1985, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen