2015-09-03: Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Volmerswerther Straße 35, 41468 Neuss. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Feuster, Markus, Neuss, *17.07.1984; Königshofen, Udo, Neuss, *09.08.1960, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-13: Rechtsform geändert, nun: Einzelkaufmann. Geändert, nun: Königshofen Feuster e.K. Änderung zur Geschäftsanschrift: Sophienstraße 6, 41468 Neuss. Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: Königshofen, Udo, Neuss, *09.08.1960. Nunmehr Inhaber: Feuster, Markus, Neuss, *17.07.1984. Die Gesellschaft ist aufgelöst und ohne Liquidation beendet. Die Firma ist geändert.