2016-12-21: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.11.2016. Geschäftsanschrift: Gaisbergstraße 6, 69115 Heidelberg. Gegenstand: Die Finanzanlage- und Versicherungsvermittlung, wobei erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz nicht ausgeübt werden. Stammkapital: 30.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Kocher, Nicolas, Plankstadt, *04.02.1990; Kräutlein, Werner, Heidelberg, *25.07.1993; Schulze, Laurin, Dossenheim, *22.10.1993, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-06-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Kräutlein, Werner, Heidelberg, *25.07.1993.
2017-12-25: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.
2018-05-28: Änderung der Geschäftsanschrift: Hardtstr. 34, 69124 Heidelberg.
2018-09-05: Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Verfügung über Geschäftsanteile, Vorerwerbsrecht) beschlossen.
2019-01-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Schulze, Laurin, Dossenheim, *22.10.1993.
2019-02-12: Bestellt als Geschäftsführer: Schüßler, Carsten, Edingen-Neckarhausen, *23.01.1988, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-21: Bestellt als Geschäftsführer: Gierschke, Stefan, Viernheim, *05.02.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-06-08: Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere § 2 wurde geändert. Gegenstand geändert; nun: Die Finanzanlage- und Versicherungsvermittlung und Honorar-Finanzanlagenberatung, wobei erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz nicht ausgeübt werden. Nicht mehr Geschäftsführer: Kocher, Nicolas, Bad Schönborn, *04.02.1990.
2020-07-28: Bestellt als Geschäftsführer: Wetzko, Stefan, Sankt Leon-Rot, *22.05.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schüßler, Carsten, Edingen-Neckarhausen, *23.01.1988.
2022-04-07: Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 , § 5 (Geschäftsführung, Vertretung), § 6 (Gesellschafterversammlung), § 7 (Gesellschafterbeschlüsse), § 9 (Güterrecht) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Versicherungsvermittlung, Finanzanlagevermittlung, Honorarfinanzanlageberatung, Vermittlung von Immobiliendarlehen, Honorarimmobiliendarlehensberatung, Immobilien-Vermittlung und Darlehensvermittlung. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz werden nicht ausgeübt.