2011-03-08: Neue Geschäftsanschrift: Oeseder Feld 20, 49124 Georgsmarienhütte.
2011-04-19: Bestellt als Geschäftsführer: Meyer, Britta, Edewecht, *05.09.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-21: Die Gesellschafterversammlung hat am 14.12.2015 beschlossen, das Stammkapital (DEM 250.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 127.822,97 um EUR 7,03 auf EUR 127.830,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile) zu ändern. Ferner wurden § 9 (Geschäftsführung und Vertretung), § 10 (Gesellschafterversammlung), § 18 (Bekanntmachungen) geändert und § 20 (Kosten) gestrichen. 127.830,00 EUR.
2020-01-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Meyer, Rosemarie, Georgsmarienhütte, *25.08.1951.
2021-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Meyer, Alwin, Kaufmann, Georgsmarienhütte.