2008-08-05: Die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Einzelprokura: Schütte, Dirk, Aerzen, *21.03.1972.
2014-03-18: Bestellt als Geschäftsführer: Schütte, Dirk, Aerzen, *21.03.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schütte, Dirk, Aerzen, *21.03.1972.
2014-10-21: Geändert, nun: Geschäftsführer: Schütte, Wolfgang, Aerzen - Groß Berkel, *19.05.1946, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.