2008-08-15: Geschäftsführer: 3. Külker, Andreas Wilhelm, *29.08.1967, Ganderkesee; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2011-10-13: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.07.2011 ist das Stammkapital auf 25.564,59 Euro umgestellt und um 435,41 Euro auf 26.000 Euro erhöht und entsprechend § 3 sowie ferner § 6 (Gesellschafterversammlung, Gewinnverwendung) des Gesellschaftsvertrags geändert worden..
2013-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Külker, Günter Karl Ubbo