2018-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2018 hat die Änderung des § 2 und die Ergänzung des § 9 (Mehrheitserfordernis) um Abs. 3 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Vertrieb und Vermietung von Immobilien und Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich der Immobilien- und Hausverwaltung und der Objektbetreuung. Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Künstner, Gorden, Augsburg, *17.06.1953.
2020-08-08: Bestellt: Geschäftsführer: Künstner, Stephan Constantin, Augsburg, *29.04.1988; Künstner, Nicholas Oliver, Augsburg, *27.07.1986. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Künstner, Gorden, Augsburg, *17.06.1953.
2020-10-08: Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2020 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma und Vertretungsregelung. Neue Firma: Künstner GmbH. Geschäftsführer: Künstner, Stephan Constantin, Augsburg, *29.04.1988; Künstner, Nicholas Oliver, Augsburg, *27.07.1986, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.