2007-04-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 10.03.2007. Gegenstand: Geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen sowie die damit verbundenen Tätigkeiten gem. § 33 i.V.m. § 57 Abs. 3 StBerG. Tätigkeiten, die mit dem Beruf des Steuerberaters nicht vereinbar sind, sinsbesondere gewerbliche Tätigkeiten i.S. v. § 57 Abs. 4 Nr. 1 StBerG wie z.B. Handels- und Bankgeschäfte, sind ausgeschlossen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Greipel, Werner Otto, Langenau, *14.11.1949; Mulder, Steven, Laupheim, *08.10.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-11-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Greipel, Werner Otto, Langenau, *14.11.1949.
2007-12-18: Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: Mulder Steuerberatungsgesellschaft mbH.
2022-01-11: Bestellt als Geschäftsführer: Künzel, Kristin, Nersingen, *24.04.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mulder, Steven, Neu-Ulm, *08.10.1976. Prokura erloschen: Künzel, Kristin, Nersingen, *24.04.1986.