2007-11-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.02.1998, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Harpstedt (bisher Oldenburg HRB 140869) nach Eystrup beschlossen. Gegenstand: Entwicklung, Planung und der Handel mit Maschinen der Umformtechnik und anderer technischer Bereiche wie auch die Beteiligung an anderen Gesellschaften. Stammkapital: 50.000,00 DEM. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Kötje, Zekija, Harpstedt, *15.07.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kötje, Paul-Hermann, Harpstedt, *01.11.1943.
2010-06-14: Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 45 a, 27324 Eystrup. Geschäftsführer: Kötje, Paul Hermann, Eystrup, *01.11.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kötje, Zekija, Harpstedt, *15.07.1956.