2005-01-11: Bestellt als Geschäftsführer: Angenendt, Ulrich, Voerde, *02.01.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-05-06: Bestellt als Geschäftsführer: Waschulewski, Wolfgang, Aschaffenburg, *07.12.1949, einzelvertretungsberechtigt.
2011-05-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Waschulewski, Wolfgang, Aschaffenburg, *07.12.1949.
2012-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Wedekind, Klaus, Düsseldorf, *06.10.1966.
2016-08-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Angenendt, Ulrich, Voerde, *02.01.1964.
2017-07-05: Bestellt als Geschäftsführer: Hofmann, Volker, Bochum, *28.09.1971, einzelvertretungsberechtigt.
2017-09-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Kötter, Friedrich P., Diplom-Kaufmann, Essen. Bestellt als Geschäftsführer: Kötter, Martina, Essen, *26.09.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.