2015-02-16: Firma geändert, nun: Küchen-Platz OHG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Matthees, Anke, Ahlerstedt OT Wangersen, *21.11.1956. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: van Daalen-Rueck, Ellen, Zeven, *03.09.1968.
2017-07-04: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Kröger, Gisela, Kauffrau, Hemsbünde, *16.11.1948. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Brendel, Frank, Ahlerstedt, *21.09.1974.