2007-03-26: Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: K + K Ingenieurgesellschaft mbH. Bestellt als Geschäftsführer: Köhler, Steffen, Talheim, *14.04.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Knapp, Wolfgang J., Heilbronn, *11.09.1940.
2011-04-18: Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Neckarsulm. Geschäftsanschrift: Gottfried-Leibnitz-str. 8, 74172 Neckarsulm.
2022-06-17: Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 , § 6 (Veräußerung und Teilung von Geschäftsanteilen), § 8 (Einziehung von Geschäftsanteilen) sowie durch Einfügung eines neuen § 9 (Abtretungsverlangen statt Einziehung) beschlossen. Die bisherigen §§ 9-14 werden zu §§ 10-15. Weiterhin geändert wurde § 10 (Erbfolge) und § 11 (Berechnung des Auseinandersetzungsguthabens). Sitz verlegt; nun: Erlenbach. Neue Geschäftsanschrift: In den Lachen 2/1, 74235 Erlenbach.