2005-08-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Grieser, Claudia, Birkenau, *06.05.1966; Kessler, Peter, Podswana, *12.11.1952.
2005-09-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Grieser, Claudia, Birkenau, *06.05.1966; Kessler, Peter, Podswana, *12.11.1952.
2016-10-04: Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: K & K Horse Fence GmbH. Vertretungsbefugnis geändert Geschäftsführer: Kessler, Peter, Neustadt/Wstr., *12.11.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.