2012-04-05: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.02.2012. Geschäftsanschrift: Unter den Eichen 13, 27798 Hude. Gegenstand: Geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen sowie die damit vereinbarten Tätigkeiten gem. § 33 i.V. m. § 57 Abs. 3 StBerG. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Otte, Andreas, Hude, *16.08.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-17: Änderung zur Geschäftsanschrift: Langenberger Straße 1, 27798 Hude.
2020-03-04: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Carl, Nils-Christoffer, Großenkneten, *15.09.1979; Weise, Thurid, Oldenburg, *03.02.1975.
2020-06-10: Personenbezogene Daten geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Knabe, Thurid, Oldenburg, *03.02.1975.