2008-10-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Thiel, Ulrich, Remscheid, *20.12.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Thiel, Karla, geb. Siekmann, Remscheid, *29.04.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-02-03: Die Gesellschafterversammlung hat am 06.01.2011 eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 1 und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und seine Erhöhung von dann EUR 25.564,59 um EUR 2,41 auf EUR 25.567,00 beschlossen. Desweiteren hat die Gesellschafterversammlung Änderungen in § 5 Abs. 2 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 12 (Stimmrecht), § 18 Abs. 3 (Auflösung und Liqudation) und § 19 Abs. 1 (Allgemeine Vorschriften) beschlossen. 25.567,00 EUR. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Thiel, Karla, Remscheid, *29.04.1952, einzelvertretungsberechtigt.
2018-04-09: Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Thiel, Karla, Remscheid, *29.04.1952; Thiel, Sebastian, Remscheid, *01.10.1989, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.