2008-07-11: Bestellt Geschäftsführer: von Buttlar, Kai Walrab, Hamburg, *06.06.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-09-25: Ausgeschieden Geschäftsführer: von Buttlar, Klaus-Dieter, Kaufmann, Hamburg.
2014-08-27: Einzelprokura: von Buttlar, Kathrin, Hamburg, *30.05.1967.
2021-04-15: Bestellt Geschäftsführer: von Buttlar, Kathrin, Hamburg, *30.05.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: von Buttlar, Kai Walrab, Hamburg, *06.06.1961. Prokura erloschen von Buttlar, Kathrin, Hamburg, *30.05.1967.